序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王朝达 | 65% | 325万人民币 |
2 | 徐迎琼 | 35% | 175万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王朝达
|
|
2 |
徐迎琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-18 | 住所变更 |
舟山港综合保税区企业服务中心***-**室
|
浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心***-**室(自贸试验区内)
|
2 | 2016-08-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********33657D
|
3 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐迎琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2016-08-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨杰; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 王朝达; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 徐迎琼; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 王朝达; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2016-08-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨杰
|
王朝达
|
6 | 2016-08-24 | 组织机构变更 |
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐迎琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵维汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2015-08-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邵维汉; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 王朝达; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨杰; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 杨杰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 王朝达; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2015-08-31 | 组织机构变更 |
姓名: 邵维汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
10 | 2015-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 魏萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 邵维汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王朝达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|