序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山港兴港海运有限公司 | 100% | 350.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪蒋军
|
|
2 |
王永明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********29001F
|
2 | 2015-09-21 | 住所变更 |
住所: 舟山市定海区环城南路***号舟山日报社*楼 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:舟山市定海区
|
住所: 舟山市定海区双桥街道临港二路*号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:舟山市定海区
|
3 | 2015-09-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 水路运输的船舶代理与货物运输代理及相关咨询服务。
|
一般经营项目: 货运:普通货运;水路运输的船舶代理与货物运输代理及相关咨询服务。
|
4 | 2015-09-21 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运;
|
许可经营项目:
|
5 | 2014-06-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 普通货运;货运站[场]经营(货物集散、仓储理货)(道路运输经营许可证有效期至2014年03月26日止);
|
许可经营项目: 货运:普通货运;
|
6 | 2013-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汤伟纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 汤伟纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 郑明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 倪蒋军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 倪蒋军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-08-07 | 组织机构变更 |
姓名: 汤伟纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 汤伟纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 郑明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 倪蒋军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 倪蒋军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2013-08-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 水路运输的船舶代理与货物运输代理相关的咨询服务。
|
一般经营项目: 水路运输的船舶代理与货物运输代理及相关咨询服务。
|
9 | 2013-08-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 普通货运;货运站[场]经营(货物集散、仓储理货)(道路运输经营许可证有效期至2014年03月26日止),水路运输的船舶代理与货物运输代理(水路运输服务许可证有效期至2013年06月22日止);
|
许可经营项目: 普通货运;货运站[场]经营(货物集散、仓储理货)(道路运输经营许可证有效期至2014年03月26日止);
|
10 | 2013-08-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汤伟纯
|
倪蒋军
|