序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙涛 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 张志升 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙涛
|
|
2 |
刘春飞
|
|
3 |
张志升
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 出资日期备案 |
姓名: 刘春飞; 出资日期: 2030-12-31;姓名: 张志升; 出资日期: 2030-12-31;
|
姓名: 孙涛; 出资日期: 2035-12-31;姓名: 张志升; 出资日期: 2030-12-31;
|
2 | 2021-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘春飞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张志升; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 孙涛; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张志升; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-04-22 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-03-04 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-03-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘春飞; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 上海翊通船务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 徐军; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 刘春飞; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张志升; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2021-03-04 | 法定代表人变更 |
许群峰
|
孙涛
|
7 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘春飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 许群峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 刘春飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 张志升; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
8 | 2021-03-04 | 出资比例备案 |
企业名称: 上海翊通船务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘春飞; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐军; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘春飞; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张志升; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
9 | 2018-12-13 | 经营范围变更 |
国际船舶管理业务;国际船舶运输;国内水路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国际船舶管理业务;国际船舶运输;国内水路运输;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|