序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汇通(杭州)信用管理有限公司 | 61.75% | 1235万人民币 |
2 | 东森咨询有限公司 | 38.25% | 765万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范小骄
|
|
2 |
朱广麟
|
|
3 |
廖健锋
|
|
4 |
王进民
|
|
5 |
高华
|
|
6 |
付豪
|
|
7 |
徐勇
|
|
8 |
程丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱广麟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:范小骄;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱广麟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王进民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:范小骄;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱广麟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱广麟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2022-03-08 | 法定代表人变更 |
汪荣华
|
范小骄
|
4 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许铁城; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱广麟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李保建; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许铁城; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 付豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 廖健锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪荣华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 程丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 范小骄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许铁城; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 高华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-06-18 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
2000( + 100% )
|
7 | 2021-06-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 汇通(杭州)信用管理有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 东森咨询有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;
|
企业名称: 汇通(杭州)信用管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;企业名称: 东森咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;
|
8 | 2021-06-18 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-06-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2021-04-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方烨;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:华滨;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高华;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:范小骄;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|