序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 负责人变更 |
陈立成 [退出]
|
徐莹萍 [新增]
|
2 | 2021-10-14 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(国有独资)
|
3 | 2020-01-03 | 负责人变更 |
陈彪 [退出]
|
陈立成 [新增]
|
4 | 2020-01-03 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业****展银行浙江省分行; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国农业****展银行; 注册号: ;
|
5 | 2017-09-22 | 负责人变更 |
吴伟曹 [退出]
|
陈彪 [新增]
|
6 | 2017-09-22 | 法定代表人变更 |
吴伟曹
|
陈彪
|
7 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****9
|
8 | 2016-04-22 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********071859
|
|
9 | 2014-11-11 | 负责人变更 |
陆文武 [退出]
|
吴伟曹 [新增]
|
10 | 2014-11-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆文武
|
吴伟曹
|