序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴裕平 | 28.57143% | 26.0万人民币 |
2 | 龚松能 | 23.07692% | 21.0万人民币 |
3 | 陈红完 | 20.87912% | 19.0万人民币 |
4 | 张岳富 | 10.98901% | 10.0万人民币 |
5 | 孔飞英 | 9.89011% | 9.0万人民币 |
6 | 柳叶 | 6.59341% | 6.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********13754K
|
2 | 2011-05-26 | 行业代码变更 |
行业代码:1492
|
行业代码:4290
|
3 | 2011-05-26 | 名称变更 |
岱山县长涂盼盼制冰厂
|
岱山县长涂盼盼制冰厂(普通合伙)
|
4 | 2011-04-29 | 集团编号升级 |
注册号:*****02
|
注册号:*****
|
5 | 2011-04-29 | 注册号升级 |
注册号: ********002
|
注册号: ********
|
6 | 2004-12-03 | 合伙人信息备案 |
姓名: 戴裕平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.**%
|
姓名: 戴裕平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
7 | 2004-12-03 | 合伙人信息备案 |
姓名: 陈红完; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 龚松能; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|
8 | 2004-12-03 | 合伙人信息备案 |
姓名: 王宏成; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 陈红完; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|
9 | 2004-12-03 | 合伙人信息备案 |
姓名: 吴信国; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 张岳富; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|
10 | 2004-12-03 | 合伙人信息备案 |
姓名: 孔飞英; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: **.**%
|
姓名: 孔飞英; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *.**%
|