序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-21 | 法定代表人变更 |
韩江波
|
金妙鲜
|
2 | 2020-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王礼建;姓名: 滕文波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 韩江波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 金妙鲜*; 姓名: 王礼建;姓名: 滕文波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
3 | 2017-10-22 | 投资人(股权)备案 |
百分比: *.**% 姓名: 金妙鲜*; 百分比: *.*% 姓名: 王礼建; 百分比: **.**% 姓名: 滕文波;姓名: 张灵辉; 出资额: ***.*万; 百分比: *.**% 姓名: 程康朗; 出资额: ***.*万; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 韩江波; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 林贤胜; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 范继国; 出资额: ***万; 出资额: ***.*万; 出资额: ***万; 百分比: **.*% 姓名: 仇涛; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%
|
百分比: *.**% 姓名: 金妙鲜*; 百分比: *.*% 姓名: 王礼建; 百分比: **.**% 姓名: 滕文波;姓名: 张灵辉; 出资额: ***.*万; 百分比: *.**% 姓名: 游文清; 出资额: ***.*万; 百分比: *.**% 姓名: 程康朗; 出资额: ***.*万; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 韩江波; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 林贤胜; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 范继国; 出资额: ***万; 出资额: ***.*万; 出资额: ***万; 百分比: **.*% 姓名: 仇涛; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
|
4 | 2016-09-27 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 滕文波;姓名: 张宝云; 出资额: ****; 出资额: ****; 百分比: **%
|
百分比: *.*%姓名: 金妙鲜*; 百分比: *.*%姓名: 王礼建; 百分比: **.**%姓名: 滕文波;姓名: 程康朗; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%姓名: 张灵辉; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%姓名: 韩江波; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: *.*%姓名: 范继国; 出资额: ***; 百分比: *.*%姓名: 林贤胜; 出资额: ***; 出资额: ***.*; 出资额: ***; 百分比: **.*%姓名: 仇涛; 出资额: ****.*; 百分比: **.**%
|
5 | 2016-09-27 | 法定代表人变更 |
张宝云
|
韩江波
|
6 | 2016-09-27 | 高级管理人员备案 |
职务: 经理姓名: 滕文波;姓名: 张宝云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张宝云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 执行董事姓名: 王礼建; 职务: 经理姓名: 滕文波;姓名: 韩江波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2015-11-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9133108107866371X1
|
8 | 2015-07-07 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 滕文波;姓名: 赵杰智; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 赵益华; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 张灵志; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 钟新华; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 滕法友; 出资额: ****; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 滕文波;姓名: 张宝云; 出资额: ****; 出资额: ****; 百分比: **%
|
9 | 2015-07-07 | 高级管理人员备案 |
职务: 执行董事 姓名: 滕文波;姓名: 钟新华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 滕法友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 经理姓名: 滕文波;姓名: 张宝云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张宝云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-07-07 | 法定代表人变更 |
滕法友
|
张宝云
|