序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省海运集团有限公司 | 51% | 7140.000000万人民币 |
2 | 浙江省海运集团台州海运有限公司职工持股会 | 49% | 6860.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁伟平
|
|
2 |
黄利平
|
|
3 |
缪克俭
|
|
4 |
郑华钢
|
|
5 |
何金森
|
|
6 |
杨琼虹
|
|
7 |
郑宇
|
|
8 |
黄琦剑
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江省海运集团台州海运有限公司供应分公司
|
唐信江 | 2000-10-26 |
2 |
浙江省海运集团台州海运有限公司船厂
|
洪正富 | 1992-02-21 |
3 |
浙江省海运集团台州海运有限公司职工持股会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********8034X7
|
2 | 2015-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄利平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 郑华钢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 黄利平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 杨琼虹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑华钢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
3 | 2015-07-13 | 组织机构变更 |
姓名: 黄利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 郑华钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 黄利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 杨琼虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑华钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2015-07-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨剑
|
梁伟平
|
5 | 2013-09-05 | 章程修正案备案 |
详见资料。
|
详见资料。
|
6 | 2013-05-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 金波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 黄利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 郑华钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
7 | 2013-05-23 | 组织机构变更 |
姓名: 陈金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 金波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 黄利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 郑华钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2013-05-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国际船舶普通货物运输;国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2013年6月30日)。
|
许可经营项目: 国际船舶普通货物运输;国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2017年6月30日)。
|
9 | 2012-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 陈金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 金波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 金波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2012-11-28 | 组织机构变更 |
姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 陈金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 金波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何金森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琦剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 金波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 梁伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 朱学军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 缪克俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|