序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈海勇 | 66.7% | 66.7万人民币 |
2 | 杨银燕 | 33.3% | 33.3万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:148164482
|
统一社会信用代码:*****J
|
2 | 2013-04-22 | 集团编号升级 |
注册号:*****22
|
注册号:*****
|
3 | 2013-04-22 | 变更注册号 |
注册号: *****22
|
注册号: *****
|
4 | 2013-04-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 梁瑞芬; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [退出]姓名: 徐娇妹; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [退出]姓名: 陈海勇; 出资额: **.*; 百分比: **.*%
|
姓名: 杨银燕; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增]姓名: 陈海勇; 出资额: **.*; 百分比: **.*%
|
5 | 2005-06-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈海湧; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33.4; 百分比: 0% [退出]
|
姓名: 陈海勇; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33.4; 百分比: 0% [新增]
|
6 | 2005-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈海湧
|
陈海勇
|
7 | 2005-06-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 梁瑞芬; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33.3; 百分比: 0%
|
姓名: 梁瑞芬; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33.3; 百分比: 0%
|
8 | 2005-06-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐娇妹; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33.3; 百分比: 0%
|
姓名: 徐娇妹; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33.3; 百分比: 0%
|
9 | 1997-03-22 |
法定代表人:杨金波;
|
法定代表人:陈海;
|