序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王天徽 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 杨勇剑 | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王天徽
|
|
2 |
杨勇剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-07-14
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-12-14 | 住所变更 |
浙江省台州市市府大道东段***号
|
浙江省台州市市府大道***弄*号(仅限办公)(自主申报)
|
3 | 2017-12-15 | 住所变更 |
台州市天和大厦****室
|
浙江省台州市市府大道东段***号
|
4 | 2016-11-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 金属材料、建筑材料、化工产品销售;国家法律、法规和政策允许的投资业务;货物与技术的进出口。
|
一般经营项目: 金属材料、建筑材料、化工产品、食品、农产品销售;国家法律、法规和政策允许的投资业务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);货物与技术的进出口。
|
5 | 2016-03-09 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2016-03-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨勇剑; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 王天徽; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 杨勇剑; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 王天徽; 出资额: ****; 百分比: **%
|
7 | 2016-03-09 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
5000( + 400% )
|
8 | 2016-02-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39224
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********15289J
|
9 | 2016-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈宇平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈宇平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 杨勇剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王天徽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王天徽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 杨勇剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2016-02-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨勇剑; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈宇平; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 杨勇剑; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 王天徽; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|