序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 下各镇政府 | 100% | 290.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王何爱;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:郑爱龙;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:龚燕波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王何爱;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-07-23 | 法定代表人变更 |
郑爱龙
|
龚燕波
|
3 | 2017-09-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:704377420
|
统一社会信用代码:*****T
|
4 | 2007-07-11 | 变更注册号 |
*****31
|
*****
|
5 | 2007-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴金富
|
郑爱龙
|
6 | 2003-07-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨均尧
|
吴金富
|
7 | 2003-07-29 | 注册资本(金)变更 |
10
|
290( + 2800% )
|
8 | 2002-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: ;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
姓名: ;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
9 | 2002-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张丁科
|
杨均尧
|