序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨东升 | 100% | 18.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:704711898
|
统一社会信用代码:*****K
|
2 | 2012-07-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨凤清
|
杨东升
|
3 | 2012-07-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 杨凤清; 出资额: 18; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 杨东升; 出资额: 18; 百分比: 100% [新增]
|
4 | 2011-05-10 | 变更注册号 |
注册号: *****78
|
注册号: *****
|
5 | 2005-07-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
范保华
|
杨凤清
|
6 | 2003-12-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 海棉制品制造. 加工行业代码: 4392兼营: 木制品雕刻经营方式: 制造. 加工. 雕刻
|
经营范围: 海棉制品制造、加工;木制品雕刻行业代码: 4392兼营: 木制品雕刻经营方式: 制造. 加工. 雕刻
|