序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建波 | 41.18% | 21 |
2 | 张华国 | 39.22% | 20 |
3 | 李立新 | 19.61% | 10 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建波
|
|
2 |
张华国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-09-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑亚胜
|
张建波
|
2 | 2006-09-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李立新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 19.61%姓名: 李秀琴; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 19.61% [退出]姓名: 郑亚胜; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 31; 百分比: 60.78% [退出]
|
姓名: 李立新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 19.61%姓名: 张华国; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 39.2157% [新增]姓名: 张建波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21; 百分比: 41.1765% [新增]
|
3 | 2006-09-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 李立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 李秀琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 郑亚胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 张华国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 张建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 张建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
4 | 2006-04-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 普通货物运输
行业代码: 5210
|
经营范围: 普通货物运输(有效期至2008年7月31日止)。行业代码: 5210
|
5 | 2006-04-07 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1996-2-5 至 2006-2-4
|
营业期限: 1996-2-5 至 2056-2-4
|