序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵春媛 | 95% | 332.5万人民币 |
2 | 王志勇 | 5% | 17.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王才理; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王才理; 证件号码: ***************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 赵春媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王志勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵春媛; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵春媛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
2 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
王才理
|
赵春媛
|
3 | 2017-07-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:148052667
|
统一社会信用代码:*****3
|
4 | 2014-11-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵春媛; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 王志勇; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 王志勇; 出资额: **.*; 百分比: *%姓名: 赵春媛; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
5 | 2013-12-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王志强; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]姓名: 王志勇; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 汤菊凤; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]姓名: 王才理; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 赵春媛; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 王志勇; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
6 | 2013-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王志强; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 赵春媛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-12-05 | 组织机构变更 |
姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王才理; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 赵春媛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2011-03-30 | 集团编号升级 |
注册号:*****61
|
注册号:*****
|
9 | 2011-03-30 | 变更注册号 |
注册号: *****61
|
注册号: *****
|
10 | 2001-03-12 | 注册资本(金)变更 |
48.50
|
350.00( + 621.64948% )
|