序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶仙玉 | 85% | 23630.0万人民币 |
2 | 叶静 | 7.5% | 2085.0万人民币 |
3 | 叶柔均 | 7.5% | 2085.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶仙玉
|
|
2 |
陈华明
|
|
3 |
叶静
|
|
4 |
潘玲娟
|
|
5 |
蒋亦标
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
星星集团有限公司台州开****区分公司
|
潘荣伟 | 2010-05-18 |
2 |
星星集团有限公司家电一分公司
|
杨文勇 | 2007-06-08 |
3 |
星星集团有限公司家电二分公司
|
杨文勇 | 2007-06-08 |
4 |
星星集团有限公司灌南分公司
|
高勇 | 2004-07-22 |
5 |
星星集团有限公司杭州分公司
|
叶仙玉 | 2000-04-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-07 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-09-07 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
4 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2020-12-04 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-08-05 | 联系电话变更 |
|
|
7 | 2020-08-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
8 | 2020-05-13 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2019-12-16 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2018-01-12 | 出资比例备案 |
|
|