序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市交通投资集团有限公司 | 100% | 35000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪卫周
|
|
2 |
郑亚奇
|
|
3 |
倪迪
|
|
4 |
潘雨梦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪卫周; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 潘雨梦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名:项卓君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 洪卫周; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 潘雨梦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:项卓君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-23 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-03-23 | 法定代表人变更 |
林立宏
|
洪卫周
|
4 | 2022-03-23 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
5 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林立宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 潘雨梦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:项卓君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪卫周; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 潘雨梦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:项卓君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
6 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐卫兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨先官; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 杨前行; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 林立宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王华军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈慧杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄永盛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林立宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 潘雨梦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2021-04-08 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
8 | 2021-04-08 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-04-08 | 住所变更 |
浙江省台州市华中大厦***室(北区)
|
浙江省台州市椒江区天和路***号泰隆金融大厦****号(自主申报)
|
10 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张才云; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐卫兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨先官; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨前行; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨前行; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王华军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈慧杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄永盛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 倪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐卫兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨先官; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨前行; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 林立宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 王华军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑亚奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈孔杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈慧杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄永盛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|