序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄灵生 | 40% | 20万人民币 |
2 | 周猛 | 12% | 6万人民币 |
3 | 吴立权 | 12% | 6万人民币 |
4 | 周金旗 | 12% | 6万人民币 |
5 | 应友林 | 12% | 6万人民币 |
6 | 吴立苍 | 12% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄灵生
|
|
2 |
吴立权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-06-23 | 注册号升级 |
注册号: *****59
|
注册号: *****
|
2 | 2011-06-23 | 注册号升级 |
注册号: ********659
|
注册号: ********81039
|
3 | 2011-06-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2001-4-24 至 2011-4-23
|
营业期限: 2001-4-24 至 2021-4-23
|
4 | 2011-06-20 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
5 | 2011-06-20 | 行业代码变更 |
行业代码:0100
|
行业代码:0111
|