序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨正富 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 潘凤花 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨正富
|
|
2 |
潘凤华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-18 | 经营期限(营业期限)备案 |
|
|
3 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2016-04-11 | 一般经营项目变更 |
|
|
5 | 2016-04-11 | 许可经营项目变更 |
|
|
6 | 2012-06-25 | 一般经营项目变更 |
|
|
7 | 2011-02-17 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2011-02-17 | 注册资本(金)变更 |
|
|
9 | 2011-02-17 | 实收资本变更 |
|
|
10 | 2011-01-14 | 名称变更 |
|
|