序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秀芬 | 26% | 1118万人民币 |
2 | 王以够 | 24.846% | 1068.3778万人民币 |
3 | 王秀秀 | 21.22793% | 912.8008万人民币 |
4 | 郑军领 | 16.4271% | 706.3655万人民币 |
5 | 王以介 | 11.49897% | 494.4559万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秀芬
|
|
2 |
郑军领
|
|
3 |
王以够
|
|
4 |
王以介
|
|
5 |
王掌
|
|
6 |
李航宇
|
|
7 |
王正伟
|
|
8 |
李智勇
|
|
9 |
杨剑
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
临海市铁马制管有限公司广州分公司
|
施明焕 | 2003-09-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-23 | 章程修正案备案 |
|
股权变更
|
2 | 2019-02-02 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2019-02-02 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李智勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李航宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王以介; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王以够; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王掌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王正伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 王秀芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑军领; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑军领; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2018-10-26 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2018-10-26 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 杨剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王以介; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王以够; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王以良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王正伟; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 王秀芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑军领; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑军领; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2018-10-26 | 出资比例备案 |
|
姓名: 王以介; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%姓名: 王以余; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%姓名: 王以够; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%姓名: 王以良; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%姓名: 苏大辉; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%姓名: 薛殿伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%姓名: 裘善明; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%姓名: 谷建华; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%姓名: 郑军领; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%姓名: 鲍伟正; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%
|
7 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
|
王秀芬
|
8 | 2016-05-19 | 章程修正案备案 |
|
详见资料.
|
9 | 2015-10-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********372021
|
10 | 2015-01-26 | 章程修正案备案 |
|
详见资料
|