序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘功笑 | 80% | 400万人民币 |
2 | 泮功勤 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘功笑
|
|
2 |
泮功勤
|
|
3 |
泮功笑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 住所变更 |
浙江省台州市椒江区耀达大厦**层A区
|
浙江省台州市椒江区海天苑*幢***-*(自主申报)
|
2 | 2020-04-16 | 章程修正案备案 |
|
第四章第七条修正。
|
3 | 2020-04-16 | 出资比例备案 |
姓名: 泮功勤; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 潘功笑; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 泮功勤; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 潘功笑; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-01-22 | 住所变更 |
台州市耀达大厦15层A区
|
浙江省台州市椒江区耀达大厦15层A区
|
5 | 2016-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘功笑; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 潘功君; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 泮功勤; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 潘功笑; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 泮功勤; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2016-04-06 |
注册号:********35070组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********38681R
|
|
7 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:781838681
|
统一社会信用代码:*****R
|
8 | 2015-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘功君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 潘功君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 潘功笑; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 潘功笑; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 泮功勤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 泮功勤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2015-04-24 | 组织机构变更 |
姓名: 潘功君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 潘功君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 潘功笑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 潘功笑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 泮功勤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 泮功勤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2015-04-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘功君
|
泮功勤
|