序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐亿琼 | 60% | 150.0万人民币 |
2 | 郑前进 | 32% | 80.0万人民币 |
3 | 钱金英 | 8% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑前进
|
|
2 |
管海莉
|
|
3 |
熊勇
|
|
4 |
徐亿琼
|
|
5 |
葛允花
|
|
6 |
钱金英
|
|
7 |
刘欢
|
|
8 |
潘开德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-23 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2018-08-23 | 出资方式备案 |
姓名: 徐亿琼; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 郑前进; 出资额: **万; 出资形式: 货币姓名: 钱金英; 出资额: **万; 出资形式: 货币
|
姓名: 徐亿琼; 出资额: ***万; 出资形式: 净资产姓名: 郑前进; 出资额: **万; 出资形式: 净资产姓名: 钱金英; 出资额: **万; 出资形式: 净资产
|
3 | 2018-08-23 | 法定代表人变更 |
徐亿琼
|
郑前进
|
4 | 2018-08-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他股份有限公司(非上市)
|
5 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐亿琼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 郑前进; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 钱金英; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 刘欢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐亿琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘开德; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 熊勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 管海莉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 葛允花; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 郑前进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑前进; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 钱金英; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
6 | 2018-08-23 | 经营范围变更 |
电机、漆包线、****电机、园林机械及配件、塑料制品制造、销售;从事货物、技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电机、漆包线、园林机械及配件、塑料制品制造、销售;从事货物、技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-08-23 | 名称变更 |
台州德久机电有限公司
|
台州德久机电股份有限公司
|
8 | 2018-08-23 | 管辖单位变更 |
台州市工商行政管理局
|
路桥金清分局
|
9 | 2017-06-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-09-09
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2016-03-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电机、****电机、园林机械、漆包线制造、销售;从事货物、技术的进出口业务。
|
一般经营项目: 电机、****电机、园林机械及配件、塑料制品、漆包线制造、销售;从事货物、技术的进出口业务。
|