序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 玉环市交通投资集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡曦
|
|
2 |
刘李巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘李巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴缤芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 江昌宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 许海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 钟丹琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 陈朝霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 刘李巍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
2 | 2019-11-28 | 法定代表人变更 |
陈朝霞
|
蔡曦
|
3 | 2019-11-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刑婉环;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈朝霞;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刑婉环;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡曦;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-11-28 | 从业人数变更 |
26
|
18
|
5 | 2018-10-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 玉环县国有资产管理办公室; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 玉环市交通投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2018-10-25 | 法定代表人变更 |
方海鸥
|
陈朝霞
|
7 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘李巍; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方海鸥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 杨叶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 江昌宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 许海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈朝霞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 陈朝霞; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 陈高岗; 证件号码: ******************; 职位: [退出]
|
姓名: 刘李巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴缤芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 江昌宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 蔡曦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 许海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 钟丹琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 陈朝霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
8 | 2018-10-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刑婉环;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:方海鸥;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刑婉环;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈朝霞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-10-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2017-10-24 | 章程备案 |
|
2017年10月23日新章程
|