序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周丽 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周丽
|
|
2 |
李福顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 经营范围变更 |
家具配件销售。
|
家具配件、水性涂料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-11-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李晓蛟;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:李晓蛟;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:周丽;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:周丽;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-11-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周丽; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 李晓蛟; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周丽; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
4 | 2017-11-28 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-11-28 | 法定代表人变更 |
李晓蛟
|
周丽
|
6 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********97745
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********85937G
|
7 | 2015-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 葛小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2015-08-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛小红; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 李晓蛟; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 周丽; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 李晓蛟; 出资额: *; 百分比: **%
|
9 | 2015-08-24 | 组织机构变更 |
姓名: 葛小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李晓蛟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|