序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 临亚集团有限公司 | 34.09% | 3409万人民币 |
2 | 王彪 | 11.36% | 1136万人民币 |
3 | 临海市正特投资有限公司 | 11.36% | 1136万人民币 |
4 | 余和平 | 10% | 1000万人民币 |
5 | 赵芳萍 | 9.32% | 932万人民币 |
6 | 俞海键 | 7.96% | 796万人民币 |
7 | 卢荣杰 | 5.68% | 568万人民币 |
8 | 浙江临高电气实业有限公司 | 5.68% | 568万人民币 |
9 | 徐台荣 | 3.41% | 341万人民币 |
10 | 周新兵 | 1.14% | 114万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余和平
|
|
2 |
王彪
|
|
3 |
卢荣杰
|
|
4 |
杨秋华
|
|
5 |
赵芳萍
|
|
6 |
杨春
|
|
7 |
胡淳琛
|
|
8 |
侯玲燕
|
|
9 |
郭盛
|
|
10 |
叶华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-18 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2017-09-13 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2016-12-29 | 注册资本(金)变更 |
|
|
4 | 2016-12-29 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2016-12-29 | 注册资本(金)变更 |
|
|
6 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
7 | 2014-11-14 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2014-01-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2013-05-02 | 组成形式 |
|
|
10 | 2013-05-02 | 住所变更 |
|
|