序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 负责人变更 |
李荣斌 [退出]
|
林正辉 [新增]
|
2 | 2020-05-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘子根;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘子根;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:林正辉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林正辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-05-11 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
4 | 2017-06-16 | 法定代表人变更 |
梁波
|
李荣斌
|
5 | 2017-06-16 | 负责人变更 |
梁波 [退出]
|
李荣斌 [新增]
|
6 | 2016-01-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********97735
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********52745R
|
7 | 2016-01-12 | 营业场所变更 |
住所: 温岭市松门镇茶山北路*-**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:松门镇
|
住所: 温岭市松门镇茶山北路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:松门镇
|
8 | 2015-05-06 | 法定代表人变更 |
蒋航辉
|
梁波
|
9 | 2015-05-06 | 负责人变更 |
蒋航辉 [退出]
|
梁波 [新增]
|
10 | 2013-05-09 | 负责人变更 |
江新芳 [退出]
|
蒋航辉 [新增]
|