序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄炳军;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*******@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朗倩倩;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:*********** ;原财务负责人电子邮箱:Horse**@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:黄炳军;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*******@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:葛卫玲;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-08-05 | 负责人变更 |
金莉红 [退出]
|
奚宏铭 [新增]
|
3 | 2018-01-11 | 住所变更 |
台州市路桥区新桥镇新桥居机场路***号
|
浙江省台州市路桥区新桥镇新桥居新大街**号
|
4 | 2016-06-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91331000MA28GHF58E
|
5 | 2013-11-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪正兵
|
金莉红
|