序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-22 | 住所变更 |
温岭市太平街道三星大道***号
|
浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路***号建联大厦附楼一楼
|
2 | 2015-12-17 | 负责人变更 |
许文勇 [退出]
|
洪林 [新增]
|
3 | 2015-12-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:680713767
|
统一社会信用代码:*****J
|
4 | 2015-12-17 |
注册号:********56195组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|
|
5 | 2015-12-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
许文勇
|
洪林
|
6 | 2012-07-18 | 负责人变更 |
倪育薇 [退出]
|
许文勇 [新增]
|
7 | 2012-07-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
倪育薇
|
许文勇
|
8 | 2009-06-17 | 负责人变更 |
李肖峰 [退出]
|
倪育薇 [新增]
|
9 | 2009-06-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李肖峰
|
倪育薇
|