序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:夏忠和;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:江洋;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:夏忠和;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蒋泽瑞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-06-12 | 上级企业变更 |
企业名称: 台州银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 台州银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2020-06-12 | 负责人变更 |
陈熹 [退出]
|
陈爱娟 [新增]
|
4 | 2018-04-03 | 负责人变更 |
牟敏莉 [退出]
|
陈熹 [新增]
|
5 | 2018-04-03 | 法定代表人变更 |
牟敏莉
|
陈熹
|
6 | 2016-07-27 | 负责人变更 |
牟溥庆 [退出]
|
牟敏莉 [新增]
|
7 | 2016-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
牟溥庆
|
牟敏莉
|
8 | 2016-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:757068912
|
统一社会信用代码:*****J
|
9 | 2012-10-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
毛恩平
|
牟溥庆
|
10 | 2011-12-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
林建军
|
毛恩平
|