序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 负责人变更 |
王健 [退出]
|
虞海峰 [新增]
|
2 | 2022-07-15 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(非上市)
|
3 | 2021-11-10 | 负责人变更 |
徐慧 [退出]
|
王健 [新增]
|
4 | 2020-12-21 | 联系电话变更 |
3883128
|
83879987
|
5 | 2020-12-21 | 联系电话变更 |
*******
|
********
|
6 | 2020-12-21 | 营业场所变更 |
天台县福溪街道始丰西路**号*-*楼
|
浙江省台州市天台县赤城街道工人西路***号、***号、***号、***号*楼
|
7 | 2019-07-05 | 负责人变更 |
裘伟 [退出]
|
徐慧 [新增]
|
8 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********74696G
|
9 | 2015-01-13 | 法定代表人变更 |
徐俊魁
|
裘伟
|
10 | 2015-01-13 | 负责人变更 |
徐俊魁 [退出]
|
裘伟 [新增]
|