序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴冬才 | 85% | 382.5万人民币 |
2 | 施宝英 | 15% | 67.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴冬才
|
|
2 |
施宝英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
台州市路桥合众废旧物资回收利用有限公司路桥家电回收分公司
|
陈冬初 | 2009-11-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:章祖锡;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:章祖锡;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吴冬才;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴冬才;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2022-01-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 章祖锡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 黄林峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴冬才; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吴冬才; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 施宝英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2022-01-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章亚南; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 黄林峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 孙敏; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴冬才; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 施宝英; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2022-01-07 | 法定代表人变更 |
章祖锡
|
吴冬才
|
5 | 2021-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章祖锡; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 黄林峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 孙敏; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 章亚南; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 黄林峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 孙敏; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章祖锡; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄林峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 陈菊琴; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 章祖锡; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄林峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 孙敏; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2020-01-08 | 经营范围变更 |
废五金、废电机、废电线电缆回收、拆解、销售。 废旧物资、废旧家电回收;金属材料(不含贵金属)、机电设备、建筑材料批****零售;从事货物、技术进出口业务。
|
废五金、废电机、废电线电缆回收、拆解、销售; 废旧物资、废旧家电回收;金属材料、机电设备、建筑材料批****零售;房屋租赁;从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章祖锡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈菊琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄林峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 孙敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 章祖锡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄林峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2019-07-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-03-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2017-01-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈菊琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 胡仁方; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 章祖锡; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈菊琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 黄林峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 章祖锡; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|