序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-01 | 负责人变更 |
顾明 [退出]
|
王卓 [新增]
|
2 | 2017-09-22 | 法定代表人变更 |
胡志强
|
顾明
|
3 | 2017-09-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨文琴;原联络员固定电话:*********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:马燕;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:罗秀玲;现联络员固定电话:*;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:刘军华;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-09-22 | 负责人变更 |
胡志强 [退出]
|
顾明 [新增]
|
5 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73574
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********28465T
|
6 | 2015-07-03 | 负责人变更 |
丁春林 [退出]
|
胡志强 [新增]
|
7 | 2015-07-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
丁春林
|
胡志强
|
8 | 2014-12-03 | 营业场所变更 |
住所: 台州市路桥区路北街道泰隆苑B*B幢灵山西街***-**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:路北街道
|
住所: 台州市黄岩区东城街道书香园**幢*单元***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:东城街道
|
9 | 2011-09-09 | 负责人变更 |
魏中凤 [退出]
|
丁春林 [新增]
|
10 | 2011-09-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
魏中凤
|
丁春林
|