序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华富控股集团有限公司 | 100% | 7300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱冬进
|
|
2 |
莫敏超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 莫敏超; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马绍杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 马绍杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 朱冬进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 朱冬进; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 莫敏超; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
马绍杰
|
朱冬进
|
3 | 2017-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 莫敏超; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董妙军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 董妙军; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 莫敏超; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马绍杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 马绍杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
4 | 2017-03-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
董妙军
|
马绍杰
|
5 | 2016-12-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 莫敏超; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 董妙军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 董妙军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 莫敏超; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2016-12-20 | 组织机构变更 |
姓名: 莫敏超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 董妙军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 董妙军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 莫敏超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2016-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
颜可琴
|
董妙军
|
8 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:663914874
|
统一社会信用代码:*****T
|
9 | 2014-01-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱震越; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 朱翀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 朱翀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 莫敏超; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2014-01-07 | 组织机构变更 |
姓名: 钱震越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 朱翀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 朱翀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 莫敏超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 颜可琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|