序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈洁 | 64% | 37.12万人民币 |
2 | 朱亚辉 | 36% | 20.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱亚辉
|
|
2 |
沈洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1996-1-3 至 2016-1-2
|
营业期限: 1996-1-3 至 2066-1-2
|
2 | 2015-10-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********54389
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********346872
|
3 | 2015-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 朱丽佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 沈洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2015-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱丽佳; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 沈洁; 出资额: **.**; 百分比: **%姓名: 朱亚辉; 出资额: **.**; 百分比: **%
|
姓名: 朱亚辉; 出资额: **.**; 百分比: **%姓名: 沈洁; 出资额: **.**; 百分比: **%
|
5 | 2015-10-23 | 组织机构变更 |
姓名: 沈洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 朱丽佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 沈洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2010-04-29 | 集团编号升级 |
注册号:*****39
|
注册号:*****
|
7 | 2010-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包斐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 包斐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 任显能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 沈洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 朱丽佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱亚辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2010-04-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 任显能; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 包斐; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 朱丽佳; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 沈洁; 出资额: **.**; 百分比: **% [新增]姓名: 朱亚辉; 出资额: **.**; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2010-04-29 | 住所变更 |
住所: 台州市黄岩区城关**省道北侧**号楼 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:东城街道
|
住所: 台州市黄岩区**省道北侧**号楼 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:东城街道
|
10 | 2010-04-29 | 变更注册号 |
注册号: ********339
|
注册号: ********54389
|