序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘名财 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 林萍 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘名财
|
|
2 |
林萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林萍;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林萍;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:林萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘名财;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-03-23 | 法定代表人变更 |
刘铭
|
刘名财
|
3 | 2020-03-23 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘铭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 刘铭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 林萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘名财; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 刘名财; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 林萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-03-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘铭; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 林萍; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘名财; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林萍; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
6 | 2019-08-27 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2019-08-27 | 住所变更 |
台州市黄岩区南城街道印山路***-*号
|
浙江省台州市黄岩区新前街道世纪大道***-**号
|
8 | 2017-02-21 | 住所变更 |
住所: 台州市黄岩南城街道方山下村麻车里 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 台州市黄岩区南城街道印山路***-*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
9 | 2015-10-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72068
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********228568
|
10 | 2015-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘自****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘自****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 林萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 刘铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|