序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈光全
|
|
2 |
杨士兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-07 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨士兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 杨士兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈光全; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 沈光全; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2019-08-07 | 法定代表人变更 |
陈辉
|
沈光全
|
4 | 2019-05-24 | 联系电话变更 |
*******
|
***********
|
5 | 2019-05-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 玉环县国有资产投资经营集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 玉环市保安服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庞玲平; 证件号码: ******************; 职位: [退出]姓名: 曾陈友; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 杨黎生; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王春琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 邱敏峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 郑旭芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈辉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 高国英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 杨士兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 陈辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
7 | 2017-07-04 | 名称变更 |
玉环县机动车驾驶员技术培训有限公司
|
玉环市机动车驾驶员技术培训有限公司
|
8 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********59548
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********09399A
|
9 | 2016-04-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 机动车驾驶员培训。
|
10 | 2016-04-18 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 机动车驾驶员培训(范围详见道路运输经营许可证,许可证有效期至2015年6月10日)
|
许可经营项目:
|