序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇仙 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘勇仙
|
|
2 |
袁林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-19 | 住所变更 |
玉环市坎门街道双龙工业区
|
浙江省玉环市玉城街道机电产业功能区(沙岙村)
|
2 | 2016-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 钟振平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 袁林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2016-10-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钟振平; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 刘勇仙; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 刘勇仙; 出资额: **; 百分比: ***%
|
4 | 2016-10-26 | 组织机构变更 |
姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 钟振平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘勇仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 袁林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2016-10-26 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-03-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********97333
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********63404R
|
7 | 2015-03-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 汽车配件、通用机械零部件、建筑及家具用金属配件、橡胶制品制造。
|
一般经营项目: 汽车配件、通用机械零部件、建筑及家具用金属配件、橡胶制品制造,货物进出口、技术进出口。
|