序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘力勇 | 33.6% | 1008.0万人民币 |
2 | 郑志明 | 28.7% | 861.0万人民币 |
3 | 陈威宇 | 25% | 750.0万人民币 |
4 | 朱军伟 | 7.2% | 216.0万人民币 |
5 | 陈国勤 | 2.5% | 75.0万人民币 |
6 | 张爱永 | 2% | 60.0万人民币 |
7 | 张林江 | 1% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑志明
|
|
2 |
潘力勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-05 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2020-12-15 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-12-15 | 行业代码变更 |
|
|
5 | 2020-12-15 | 名称变更 |
|
|
6 | 2020-12-15 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2019-12-25 | 住所变更 |
|
|
8 | 2019-12-25 | 邮政编码变更 |
|
|
9 | 2019-12-05 | 法定代表人变更 |
|
|
10 | 2019-12-05 | 投资人(股权)备案 |
|
|