序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘梅青 | 18.2% | 91万人民币 |
2 | 张升 | 17.5% | 87.5万人民币 |
3 | 王永康 | 15% | 75万人民币 |
4 | 李军明 | 15% | 75万人民币 |
5 | 黄丽婷 | 11.9% | 59.5万人民币 |
6 | 江洪波 | 11.9% | 59.5万人民币 |
7 | 李清音 | 10.5% | 52.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永康
|
|
2 |
黄丽婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
潘梅青
|
王永康
|
2 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘梅青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 潘梅青; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄丽婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王永康; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王永康; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 黄丽婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-07-13 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2019-09-29 | 法定代表人变更 |
江洪波
|
潘梅青
|
5 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江洪波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 江洪波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄丽婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 潘梅青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 潘梅青; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 黄丽婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2019-09-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:江洪波;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:htxny@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:江洪波;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:htxny@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:潘梅青;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘梅青;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-05-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 江洪波; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张升; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄丽婷; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 应尚津; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 潘梅青; 出资额: **万; 百分比: **.*% [新增]姓名: 张升; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 李军明; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 王永康; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 江洪波; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 黄丽婷; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 李清音; 出资额: **.*万; 百分比: **.*% [新增]
|
8 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江洪波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 江洪波; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄文华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 江洪波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 江洪波; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄丽婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
9 | 2019-03-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 江洪波; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张升; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄文华; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 应尚津; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 江洪波; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张升; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄丽婷; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 应尚津; 出资额: **万; 百分比: **%
|
10 | 2017-08-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李金锋; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 江洪波; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 江洪波; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
姓名: 江洪波; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 江洪波; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 黄文华; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|