序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶显根 | 30.55562% | 176.0004万人民币 |
2 | 官金川 | 20.37035% | 117.3332万人民币 |
3 | 潘文清 | 20.37035% | 117.3332万人民币 |
4 | 王震 | 10.18517% | 58.6666万人民币 |
5 | 陈玲萍 | 10.18517% | 58.6666万人民币 |
6 | 周智慧 | 8.33333% | 48.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周智慧
|
|
2 |
王永
|
|
3 |
朱敏健
|
|
4 |
赵小芬
|
|
5 |
金礼才
|
|
6 |
任增辉
|
|
7 |
潘文清
|
|
8 |
周岳江
|
|
9 |
蒋开灶
|
|
10 |
官金川
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
台州中天会计师事务所有限公司路桥分公司
|
潘文清 | 2003-03-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶显根; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 官金川; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 潘文清; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 王震; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;姓名: 陈玲萍; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 叶显根; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 官金川; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 潘文清; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 王震; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;姓名: 陈玲萍; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;姓名: 周智慧; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [新增]
|
2 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任增辉; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 周岳江; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 周智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 官金川; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱敏健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘文清; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 王永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王震; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋开灶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵小芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金官兴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 金礼才; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 任增辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周岳江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 官金川; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱敏健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘文清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王震; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋开灶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵小芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金官兴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 金礼才; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2022-02-28 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
4 | 2022-02-11 | 法定代表人变更 |
叶显根
|
周智慧
|
5 | 2022-02-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任增辉; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 周岳江; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 周智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 官金川; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 崔荷求; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 曹谊敬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘文清; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 王震; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 蒋开灶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金官兴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈玲萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 任增辉; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 周岳江; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 周智慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 官金川; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱敏健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 潘文清; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 王永; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王震; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋开灶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵小芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金官兴; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 金礼才; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
6 | 2021-10-22 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-10-22 | 出资方式备案 |
姓名: 叶显根; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 官金川; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 潘文清; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 王震; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;姓名: 陈玲萍; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 叶显根; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 官金川; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 潘文清; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 王震; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;姓名: 陈玲萍; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;
|
8 | 2021-10-22 | 出资比例备案 |
姓名: 叶显根; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 官金川; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 潘文清; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 王震; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;姓名: 陈玲萍; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 叶显根; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 官金川; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 潘文清; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 王震; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;姓名: 陈玲萍; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;
|
9 | 2021-10-22 | 出资日期备案 |
姓名: 叶显根; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 官金川; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 潘文清; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 王震; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 陈玲萍; 出资日期: 2009-10-30;
|
姓名: 叶显根; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 官金川; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 潘文清; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 王震; 出资日期: 2009-10-30;姓名: 陈玲萍; 出资日期: 2009-10-30;
|
10 | 2019-08-19 | 名称变更 |
台州中天会计师事务所有限公司
|
浙江中永中天会计师事务所有限公司
|