序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪官华 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 徐春花 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪官华
|
|
2 |
徐春花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********51237
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********87370N
|
2 | 2016-09-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐春花; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 洪哲; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐春花; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 洪官华; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2015-04-03 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-6-17 至 2015-6-16
|
营业期限: 2005-6-17 至 2025-6-16
|
4 | 2013-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐春花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 洪官华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 洪官华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐春花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2013-11-05 | 组织机构变更 |
姓名: 洪哲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐春花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 洪官华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 洪官华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐春花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2013-11-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
洪哲
|
洪官华
|
7 | 2013-11-05 | 行业代码变更 |
行业代码:5181
|
行业代码:7250
|
8 | 2013-01-31 | 变更注册号 |
注册号: ********236
|
注册号: ********51237
|
9 | 2013-01-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 台州市市府大道***号***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:台州市辖区
|
住所: 台州市椒江区葭止前周小区**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:台州市辖区
|