序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁孝余 | 96% | 96.0万人民币 |
2 | 管泓皓 | 4% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁孝余
|
|
2 |
管泓皓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-02 | 住所变更 |
浙江省台州市天和大厦***室
|
浙江省台州市开****区方远商务大厦***室(自主申报)
|
2 | 2019-01-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 管俞钋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 翁孝余; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 翁孝余; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 管泓皓; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 翁孝余; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 翁孝余; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
3 | 2019-01-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 翁孝余; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 管俞钋; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]
|
姓名: 翁孝余; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 管泓皓; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]
|
4 | 2018-09-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-11-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2018-09-14 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
6 | 2018-09-14 | 出资日期备案 |
姓名: 管俞钋; 出资日期:姓名: 翁孝余; 出资日期: 2009-11-12
|
姓名: 管俞钋; 出资日期:姓名: 翁孝余; 出资日期: 2028-06-15
|
7 | 2018-09-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 翁孝余; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 管俞钋; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 翁孝余; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 管俞钋; 出资额: *万; 百分比: *%
|
8 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********42410P
|
9 | 2013-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 管俞钋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 管俞钋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 章盛铀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 管俞钋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 翁孝余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 翁孝余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2013-06-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章盛铀; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 管俞钋; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 管俞钋; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 翁孝余; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|