序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 | 60% | 310.800000万人民币 |
2 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 40% | 207.200000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王有全
|
|
2 |
万太斌
|
|
3 |
陶维康
|
|
4 |
陈林华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周滢;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周滢;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张玲红;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周滢;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-05-27 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
3 | 2017-05-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
台州市海天苑*幢***室西南第一间
|
浙江省台州市椒江区聚祥路***号*号楼南区*层***室
|
4 | 2016-10-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35858
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********49748B
|
5 | 2014-04-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王有全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王有全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
6 | 2014-04-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘立润
|
王有全
|
7 | 2014-04-18 | 组织机构变更 |
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王有全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王有全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
8 | 2013-03-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 梁登勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 周永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
9 | 2013-03-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周永强
|
刘立润
|
10 | 2013-03-26 | 组织机构变更 |
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 梁登勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 周永强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘立润; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陶维康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万太斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|