序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庞晓群 | 41% | 12.3万人民币 |
2 | 陈辛宏 | 27.5% | 8.25万人民币 |
3 | 彭庆岳 | 27.5% | 8.25万人民币 |
4 | 王文姬 | 2% | 0.6万人民币 |
5 | 杨宪黎 | 2% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭庆岳
|
|
2 |
陈辛宏
|
|
3 |
庞晓群
|
|
4 |
叶行卯
|
|
5 |
杨宪黎
|
|
6 |
王红兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 经营范围变更 |
审计业务、会计咨询服务、基建预决算审计、资产评估、代理记帐(涉及许可证制度的凭许可证经营)
|
许可项目:注册会计师业务;代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:资产评估;税务服务;咨询策划服务;土地调查评估服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;采购代理服务;企业管理咨询;财务咨询;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-02-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-04-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2019-04-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 庞晓群; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 彭庆岳; 出资额: *.**万; 百分比: **.*%姓名: 陈辛宏; 出资额: *.**万; 百分比: **.*%姓名: 陈雨田; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 杨宪黎; 出资额: *.*万; 百分比: *%
|
姓名: 庞晓群; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 彭庆岳; 出资额: *.**万; 百分比: **.*%姓名: 陈辛宏; 出资额: *.**万; 百分比: **.*%姓名: 杨宪黎; 出资额: *.*万; 百分比: *%姓名: 王文姬; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增]
|
4 | 2017-01-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈辛宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞晓群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 彭庆岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 王红兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨宪黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 叶行卯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈辛宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞晓群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 彭庆岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王红兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 杨宪黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶行卯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2017-01-09 | 组织机构变更 |
姓名: 陈辛宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞晓群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 彭庆岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 王红兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨宪黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 叶行卯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈辛宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庞晓群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 彭庆岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王红兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 杨宪黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶行卯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2017-01-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庞晓群
|
彭庆岳
|
7 | 2016-11-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********13535H
|
8 | 2014-05-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈雨田; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 陈辛宏; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 彭庆岳; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 杨宪黎; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 庞晓群; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 杨宪黎; 出资额: *.*; 百分比: *%姓名: 陈雨田; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 陈辛宏; 出资额: *.**; 百分比: **.*%姓名: 彭庆岳; 出资额: *.**; 百分比: **.*%姓名: 庞晓群; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
9 | 2011-11-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王红兵; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 陈辛宏; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 彭庆岳; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 杨宪黎; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 庞晓群; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 陈雨田; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 陈辛宏; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 彭庆岳; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 杨宪黎; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 庞晓群; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
10 | 2011-11-28 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 王红兵 认缴出资额:3 持股比例:10% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 王红兵 认缴出资额:3 持股比例:10% 实缴出资额:3 出资时间:2001-04-17 出资方式:货币 余额交付期限:
|