序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 临海市良种场 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张哲通
|
|
2 |
黄毅
|
|
3 |
徐正委
|
|
4 |
林赟
|
|
5 |
徐后江
|
|
6 |
颜连明
|
|
7 |
方文秀
|
|
8 |
王欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-08 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-03-10 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2022-03-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2021-06-09 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2016-05-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
7 | 2014-11-20 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2014-11-20 | 组织机构变更 |
|
|
9 | 2014-11-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|