序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周闻阳 | 18.75% | 5.625万人民币 |
2 | 徐晓黎 | 8.75% | 2.625万人民币 |
3 | 郑梅兰 | 8.75% | 2.625万人民币 |
4 | 毛晓燕 | 8.75% | 2.625万人民币 |
5 | 许谦 | 8.75% | 2.625万人民币 |
6 | 谷建平 | 7.5% | 2.25万人民币 |
7 | 罗海燕 | 7.5% | 2.25万人民币 |
8 | 洪澜 | 7.5% | 2.25万人民币 |
9 | 黄益奇 | 7.5% | 2.25万人民币 |
10 | 唐向光 | 7.5% | 2.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周闻阳
|
|
2 |
毛晓燕
|
|
3 |
徐晓黎
|
|
4 |
黄益奇
|
|
5 |
罗海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 章程备案 |
|
于2021年11月2日制订的公司新章程
|
2 | 2016-11-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****K
|
3 | 2011-09-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 黄益奇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 毛晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 徐晓黎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周闻阳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周闻阳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
4 | 2011-09-30 | 组织机构变更 |
|
姓名: 黄益奇; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 毛晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 徐晓黎; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周闻阳; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周闻阳; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
5 | 2011-09-30 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 柯朝辉; 出资额: 0.375; 百分比: 1.25% [新增]姓名: 谷建平; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 洪澜; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 黄益奇; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 罗海燕; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 唐向光; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 周俏俏; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 毛晓燕; 出资额: 2.625( + 16.66667% ); 百分比: 8.75%姓名: 徐晓黎; 出资额: 2.625( + 16.66667% ); 百分比: 8.75%姓名: 许谦; 出资额: 2.625( + 16.66667% ); 百分比: 8.75%姓名: 郑梅兰; 出资额: 2.625( + 16.66667% ); 百分比: 8.75%姓名: 周闻阳; 出资额: 5.625( + 7.14286% ); 百分比: 18.75%
|
6 | 2011-09-30 | 出资方式变更 |
|
股东姓名或者名称: 罗海燕 认缴出资额:2.25 持股比例:7.5% 实缴出资额:2.25 出资时间:2000-01-25 出资方式:货币 余额交付期限:
|
7 | 2009-12-29 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
住所: 台州市黄岩朱砂街26、28、30号 邮政编码: 318020 电话: 4257972住所所在行政区划:东城街道
|
8 | 2008-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 毛晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 施琳红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 徐晓黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 郑梅兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 周闻阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长姓名: 周闻阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
|
9 | 2008-01-28 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 谷建平; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 洪澜; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 黄益奇; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 罗海燕; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 毛晓燕; 出资额: 2.25( - 57.14286% ); 百分比: 7.5%姓名: 施琳红; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 唐向光; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 徐晓黎; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 许谦; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 郑梅兰; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 周俏俏; 出资额: 2.25; 百分比: 7.5%姓名: 周闻阳; 出资额: 5.25( + 133.33333% ); 百分比: 17.5%
|
10 | 2008-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
周闻阳
|