序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林绍云 | 8.69565% | 6万人民币 |
2 | 鲍大明 | 8.69565% | 6万人民币 |
3 | 郭善斌 | 8.69565% | 6万人民币 |
4 | 鲍享银 | 8.69565% | 6万人民币 |
5 | 庄正勇 | 8.69565% | 6万人民币 |
6 | 林昌娥 | 8.69565% | 6万人民币 |
7 | 翁振龙 | 8.69565% | 6万人民币 |
8 | 游奕信 | 8.69565% | 6万人民币 |
9 | 游奕中 | 8.69565% | 6万人民币 |
10 | 游中菜 | 8.69565% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲍大明
|
|
2 |
庄正勇
|
|
3 |
翁振龙
|
|
4 |
郭善斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2017-12-13 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2017-12-13 | 名称变更 |
|
|
5 | 2017-12-13 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
6 | 2017-04-11 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2016-03-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2016-03-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2015-07-07 | 住所变更 |
|
|