序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市金融投资集团有限公司 | ||
2 | 浙江产权交易所有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盛夏
|
|
2 |
杨昇
|
|
3 |
罗怡
|
|
4 |
阮翔军
|
|
5 |
潘雪燕
|
|
6 |
陈以威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州市金融投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 台州中信华资产评估有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 台州市金融投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江产权交易所有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庞晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 朱烨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杜绿珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 许长松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名:蔡聚;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 杨昇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 潘雪燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 罗怡; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 阮翔军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陈以威; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:罗怡;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
3 | 2022-05-30 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2023-12-24
|
营业期限至: 2053-12-24
|
4 | 2022-05-30 | 联络员备案 |
原联络员姓名:胡红;原联络员固定电话:88685153;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****3
|
现联络员姓名:杜绿珍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
5 | 2022-05-30 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-06-06 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2019-06-06 | 联系电话变更 |
88685153
|
88685180
|
8 | 2019-06-06 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
9 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庞晓峰; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 曹洁冰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱烨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杜绿珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 庞晓峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 朱烨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杜绿珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 盛夏; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 许长松; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
10 | 2019-06-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州市金融投资有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 台州中信华资产评估有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 台州市金融投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [名称变更]企业名称: 台州中信华资产评估有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|