序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林永海 | 99% | 5037.12万人民币 |
2 | 高仙平 | 1% | 50.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高仙平
|
|
2 |
李秀红
|
|
3 |
李华荣
|
|
4 |
吴婀娜
|
|
5 |
应寒冰
|
|
6 |
李秀玲
|
|
7 |
应贞岗
|
|
8 |
杨江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 经营范围变更 |
许可项目:食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;烟草制品零售;餐饮服务;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用百货销售;服装服饰批****;服装服饰零售;鲜肉批****;鲜肉零售;新鲜蔬菜批****;新鲜蔬菜零售;水产品批****;水产品零售;通讯设备销售;会议及展览服务;社会经济咨询服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;日用百货销售;服装服饰批****;服装服饰零售;鲜肉批****;鲜肉零售;新鲜蔬菜批****;新鲜蔬菜零售;水产品批****;水产品零售;通讯设备销售;会议及展览服务;社会经济咨询服务;物业管理;新鲜水果零售;新鲜水果批****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售;餐饮服务;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2020-09-03 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:股东认缴出资已到位;
|
3 | 2020-09-03 | 经营范围变更 |
食品、日用百货、服装、鲜肉、蔬菜、水产品、通讯终端设备及配件销售;烟草制品零售;餐饮服务;会议及展览服务;经济与商务咨询服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;烟草制品零售;餐饮服务;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用百货销售;服装服饰批****;服装服饰零售;鲜肉批****;鲜肉零售;新鲜蔬菜批****;新鲜蔬菜零售;水产品批****;水产品零售;通讯设备销售;会议及展览服务;社会经济咨询服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-07-15 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
5 | 2019-10-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张挺益;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张挺益;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高仙平;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:高仙平;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-10-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尚建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 应光波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 应贞岗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张挺益; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 张挺益; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 李华荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李秀玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李秀红; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨江; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴婀娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 应寒冰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 应贞岗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李华荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李秀玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李秀红; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨江; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 高仙平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 高仙平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
7 | 2019-10-09 | 法定代表人变更 |
张挺益
|
高仙平
|
8 | 2018-07-27 | 经营范围变更 |
食品、日用百货、服装、鲜肉、蔬菜、水产品、通讯终端设备及配件销售;烟草制品零售;餐饮服务;经济贸易信息咨询;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
食品、日用百货、服装、鲜肉、蔬菜、水产品、通讯终端设备及配件销售;烟草制品零售;餐饮服务;会议及展览服务;经济与商务咨询服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|