序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戚绍良 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘昱臣; 出资额: **; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 戚绍良; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
2 | 2016-05-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:L50554880
|
统一社会信用代码:91331081L50554880E
|
3 | 2016-05-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘昱臣
|
戚绍良
|
4 | 2015-01-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 餐饮服务(范围详见《餐饮服务许可证》,有效期至2015年6月11日)。
|
许可经营项目:
|
5 | 2015-01-04 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 正餐服务(授权书有效期至2017年6月9日)。
|
6 | 2015-01-04 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 金海红; 出资额: 30; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 潘昱臣; 出资额: 30; 百分比: 100% [新增]
|
7 | 2015-01-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金海红
|
潘昱臣
|