序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方志导 | 20% | 2.32万人民币 |
2 | 方玲芳 | 20% | 2.32万人民币 |
3 | 方宇 | 20% | 2.32万人民币 |
4 | 戴凤玲 | 20% | 2.32万人民币 |
5 | 郑勇 | 20% | 2.32万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑勇
|
|
2 |
方志导
|
|
3 |
方玲芳
|
|
4 |
方宇
|
|
5 |
戴凤玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-24 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郑勇、方宇、戴凤玲、方玲芳、方志导;清算组负责人: 郑勇;地址: 浙江省台州市黄岩区宁溪镇上桧村;联系方式: ***********
|
2 | 2017-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****9XG
|
3 | 2013-01-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
郑勇
|
4 | 2011-11-14 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 戴凤玲; 出资额: 2.32; 百分比: 20% [新增]姓名: 戴华建; 出资额: 2.32( + 544.44444% ); 百分比: 20%姓名: 方玲芳; 出资额: 2.32; 百分比: 20% [新增]姓名: 方宇; 出资额: 2.32; 百分比: 20% [新增]姓名: 方志导; 出资额: 2.32( + 544.44444% ); 百分比: 20%
|
5 | 2011-11-14 | 实收资本变更 |
|
11.6( + 544.44444% )
|
6 | 2011-11-14 | 注册资本(金)变更 |
|
11.6( + 544.44444% )
|